Lennart Glanz Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jul. 2014 (10 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Partrederi L 654 Pia Glanz (Ejer) |
Største overskud: | 311' DKK FLR Movement ApS (2022) |
Største underskud: | -127' DKK FLR Movement ApS (2017) |
Største egenkapital: | 425' DKK FLR Movement ApS (2023) |
Største gæld: | 1.440' DKK FLR Movement ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FLR Movement ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LG Udlejning (5 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2014 ved Partrederi L 654 Pia Glanz som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren John Christensen at Lennart Glanz Christensen stiftede Partrederi L 654 Pia Glanz den dag i juli 2014. Rollen som Ejer og Stifter har Lennart nu besiddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FLR Movement ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
LG Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lennart Glanz Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Crossfit Ringkøbing ApS
Via Lennart Glanz Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lennart Glanz Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2024 -
Crossfit Ringkøbing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (7)
Tidslinje (15)
-
Lennart Glanz Holding 2024 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
Lennart Glanz Holding 2024 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
FLR Movement Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024
Blå bog (fortsat)
Lennart har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
14.05.2024 - 18.06.2024
Ejerandel: 100%
Lennart Glanz Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lennart Glanz Holding ApS (ejer lige nu 100%). Igennem sit holdingselskab Lennart Glanz Holding ApS har Lennart dermed også ejerandele i Crossfit Ringkøbing ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Lennart Glanz Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FLR Movement ApS fremviste et overskud på 311' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lennart' netværk er Mikael Nissen.