Rune Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | R-j maskinservice (Ejer) |
Største overskud: | 3.045' DKK SR Agro & Last Aps (2023) |
Største underskud: | -116' DKK Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 9.265' DKK SR Agro & Last Aps (2023) |
Største gæld: | 6.729' DKK Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos SR Agro & Last Aps (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af R-j maskinservice (10 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2014 ved R-j maskinservice i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rune Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Rune nu besiddet i 10 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen autoreparationsværksteder mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
R-j maskinservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tannisbugtvej 46 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SR Ejendomme Sindal ApS
Via Tannisbugtvej 46 Holding ApS -
SR Agro & Last Aps
Via Tannisbugtvej 46 Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Tannisbugtvej 46 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
SR Agro & Last Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
SR Ejendomme Sindal ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
SR Agro & Last Aps
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019 -
Tannisbugtvej 46 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016 -
Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016
Blå bog (fortsat)
Rune har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - 01.06.2019
Direktør og Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
28.06.2016 - 30.06.2016
Ejer og Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rune Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tannisbugtvej 46 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.978' DKK. Gennem sit holdingselskab Tannisbugtvej 46 Holding ApS har Rune dermed også andele i SR Ejendomme Sindal ApS (50-66.65%) og SR Agro & Last Aps (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rune Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SR Agro & Last Aps landede et overskud på 3.045' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS) landede et underskud på 116' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.045' DKK (SR Agro & Last Aps).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 77' DKK (Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.265' DKK (SR Agro & Last Aps).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -82' DKK (Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Sune Rømer Jensen.