Sune Rømer Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sunes Landbrugsservice (Ejer) |
Største overskud: | 3.045' DKK SR Agro & Last Aps (2023) |
Største underskud: | -116' DKK Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 9.265' DKK SR Agro & Last Aps (2023) |
Største gæld: | 6.729' DKK Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos SR Agro & Last Aps (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sunes Landbrugsservice (14 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2010 ved Sunes Landbrugsservice (tidligere MS Entprenør v/Sune Jensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Sune Rømer Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Sune nu bestreddet i 14 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor reparation af maskiner.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sunes Landbrugsservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sune Jensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SR Ejendomme Sindal ApS
Via Sune Jensen Holding ApS -
SR Agro & Last Aps
Via Sune Jensen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
SR Agro & Last Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2019 -
Sune Jensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
SR Ejendomme Sindal ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
SR Ejendomme Sindal ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020 -
SR Agro & Last Aps
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019 -
SR Agro & Last Aps (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Sune har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Direktør
21.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - 01.06.2019
Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
28.06.2016 - 30.06.2016
Ejer og Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Sune Rømer Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sune Jensen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.274' DKK. Gennem holdingselskabet Sune Jensen Holding ApS har Sune derfor også andele i SR Ejendomme Sindal ApS (50-66.65%) og SR Agro & Last Aps (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Sune Rømer Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SR Agro & Last Aps kunne fremvise et overskud på 3.045' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS) kunne fremvise et underskud på 77' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.045' DKK (SR Agro & Last Aps).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 77' DKK (Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.265' DKK (SR Agro & Last Aps).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -82' DKK (Rune Jensen Ejendomme ApS (Nu: SR Ejendomme Sindal ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Rune Jensen.