Nicolai Thim Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hebé Clothing (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af BAZE Clothing I/S (1 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2014 hos Hebé Clothing i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Nicolai Thim Johansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Nicolai i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 10. februar 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. februar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Johansen Group Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DSF-Flytteforretning ApS
Via Johansen Group Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DSF-Flytteforretning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024 -
Johansen Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024
Tidslinje (9)
-
Johansen Group Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
Johansen Group Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
De Skaldede Flyttemænd ApS (Nu: DSF-Flytteforretning ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
18.10.2022 - 31.12.2023
Reel ejer
01.12.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
01.09.2015 - 23.08.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - 10.02.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicolai Thim Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Johansen Group Holding ApS (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet Johansen Group Holding ApS har Nicolai derfor også andele i DSF-Flytteforretning ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Nicolai Thim Johansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Brian Langvad Johansen.