Brian Langvad Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Junior Sport I/S v/Brian Henrik Johansen & Michael Brandenborg Sørensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HypnoseTerapi-Horsens (2 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 i Junior Sport I/S v/Brian Henrik Johansen & Michael Brandenborg Sørensen (tidligere Junior Sport v/Brian Henrik Johansen & Michael Brandenborg Sørensen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Michael Brandenborg Sørensen at Brian Langvad Johansen stiftede Junior Sport I/S v/Brian Henrik Johansen & Michael Brandenborg Sørensen den dag i november 2006. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Brian i 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Johansen Group Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DSF-Flytteforretning ApS
Via Johansen Group Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Johansen Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024 -
DSF-Flytteforretning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024
Tidslinje (9)
-
Johansen Group Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
De Skaldede Flyttemænd ApS (Nu: DSF-Flytteforretning ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
Johansen Group Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024
Blå bog (fortsat)
Brian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
18.10.2022 - 31.12.2023
Reel ejer
01.12.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: 33% -
Ejer
01.01.2020 - 07.08.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2006 - 30.09.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Brian Langvad Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Johansen Group Holding ApS (33,33% ejerskab). Igennem holdingselskabet Johansen Group Holding ApS har Brian derfor også ejerandele i DSF-Flytteforretning ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Brian Langvad Johansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Nicolai Thim Johansen.