Lotte Toftebjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | UngernesHus I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tørring Fysioterapi og Træning I/S (8 år 10 måneder) |
Det hele startede i 2014 hos UngernesHus I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Mie Bjerrisgaard Frydensbjerg, Merethe Stjerne Thomsen at Lotte Toftebjerg stiftede UngernesHus I/S den dag i april 2014. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lotte i 4 år 10 måneder, før stoppet d. 15. februar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lotte Toftebjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Styrk din Krop I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
Tørring Fysioterapi og Træning I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Lotte Toftebjerg (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.02.2023
Registreringsdato: 13.02.2023 -
Styrk din Krop I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Lotte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
23.02.2015 - 31.12.2023
Reel ejer
01.03.2015 - 31.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - 15.02.2019
Reel ejer
03.04.2014 - 15.02.2019
Ejerandel: 33,3%
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Mie Bjerrisgaard Frydensbjerg.