Mie Bjerrisgaard Frydensbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | vandand design (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af vandand design (16 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2007 i vandand design (tidligere Vandand Design v/Mie Frydensbjerg) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mie Bjerrisgaard Frydensbjerg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Mie nu bestreddet i 16 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
vandand design
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Styrk din Krop I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Styrk din Krop I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
UngernesHus I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2019
Registreringsdato: 15.02.2019 -
UngernesHus I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2014
Registreringsdato: 01.04.2014
Blå bog (fortsat)
Mie har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - 15.02.2019
Reel ejer
03.04.2014 - 15.02.2019
Ejerandel: 33,3%
En af de forbindelser som går igen i Mie' netværk er Lotte Toftebjerg.