Louise Opprud Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEW WAYS OF WORKING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 884' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2017) |
Største underskud: | -2.216' DKK DiningSix A/S (2023) |
Største egenkapital: | 2.497' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2018) |
Største gæld: | 38.794' DKK DiningSix A/S (2023) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos DiningSix A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af NEW WAYS OF WORKING ApS (10 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2013 ved NEW WAYS OF WORKING ApS som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Louise Opprud Jakobsen nu besiddet i 10 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 126' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Optur Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NEW WAYS OF WORKING ApS
Via Optur Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NEW WAYS OF WORKING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2013 -
Optur Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2022
Tidslinje (18)
-
Optur (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
Radius Distillery A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022
Blå bog (fortsat)
Louise har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.01.2014 - 14.10.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.11.2016 - 31.03.2022
Direktør
21.11.2016 - 31.05.2020
Ejer
04.01.2019 - 02.12.2019
Ejer
03.12.2019 - 06.05.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2021 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Louise Opprud Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Optur Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 183' DKK. Igennem sit holdingselskab Optur Holding ApS har Louise dermed også ejerandele i NEW WAYS OF WORKING ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Louise Opprud Jakobsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Radius Distillery A/S fremviste et overskud på 840' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Radius Distillery A/S fremviste et underskud på 746' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 126' DKK (NEW WAYS OF WORKING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.216' DKK (DiningSix A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.751' DKK (Radius Distillery A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.070' DKK (DiningSix A/S).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Hans Kragh.