Hans Kragh
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAND I/S (Ejer) |
Største overskud: | 884' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2017) |
Største underskud: | -1.916' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.497' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2018) |
Største gæld: | 7.168' DKK KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2022) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Øster Oustrup v/Ole og Hans Kragh (23 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1997 hos LAND I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Søren Ross Sørensen at Hans Kragh stiftede LAND I/S den dag i januar 1997. Titlen som Ejer og Stifter havde Hans i 9 år 2 måneder, inden stoppet den 31. marts 2006.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2006.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Øster Oustrup v/Ole og Hans Kragh
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LAND SOFTWARE A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
Hans Kragh Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Kragh & Berglund Holding ApS
Via Hans Kragh Holding ApS -
KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S
Via Kragh & Berglund Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Hans Kragh Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2018 -
KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2006 -
Kragh & Berglund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
LAND SOFTWARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2020
Tidslinje (21)
-
KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
LAND SOFTWARE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2020
Registreringsdato: 30.05.2020 -
LAND SOFTWARE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2020
Registreringsdato: 29.05.2020
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
29.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.08.2021 - 26.02.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
30.06.2006 - 07.06.2007
Reel ejer
30.06.2006 - 31.12.2018
Ejer
30.06.2006 - 01.01.2019
Direktør
30.06.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.12.2008 - 01.09.2021
Reel ejer
01.01.2019 - 26.02.2023
Reel ejer
27.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.01.2006 - 29.05.2020
Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Hans Kragh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hans Kragh Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 193' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Kragh & Berglund Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Hans Kragh, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S landede et overskud på 884' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S landede et underskud på 1.916' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 164' DKK (Hans Kragh Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.014' DKK (KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.923' DKK (LAND SOFTWARE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -333' DKK (KRAGH & BERGLUND LANDSKABSARKITEKTER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er JPBERGLUND AB.