Peter Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HORSENS SPÅN TEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.612' DKK HORSENS SPÅN TEKNIK A/S (2017-18) |
Største underskud: | -5.038' DKK WTT A/S (2014) |
Største egenkapital: | 8.808' DKK HORSENS SPÅN TEKNIK A/S (2017-18) |
Største gæld: | 19.842' DKK WTT A/S (2018) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos HORSENS SPÅN TEKNIK A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af YC HOLDING ApS (20 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2002 ved HORSENS SPÅN TEKNIK A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Christensen i 16 år 6 måneder, før fratrædelsen den 1. april 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.235' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
YC HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DRYINGMATE ApS
Via YC HOLDING ApS -
MECH ENGINEERING ApS
Via YC HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MECH ENGINEERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2014 -
YC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
DRYINGMATE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
DRYINGMATE ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2022
Registreringsdato: 03.06.2022 -
DRYINGMATE ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2022
Registreringsdato: 03.06.2022 -
DRYINGMATE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Reel ejer
20.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.09.2014 - 25.01.2023
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.01.2016 - 31.12.2020
Bestyrelsesmedlem
28.09.2016 - 07.01.2021
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør
07.01.2021 - 03.06.2022
Bestyrelsesmedlem
03.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor YC HOLDING ApS fremviste et overskud på 572' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor YC HOLDING ApS fremviste et underskud på 735' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 572' DKK (YC HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.624' DKK (YC HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 374' DKK (MECH ENGINEERING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Asger Vibe Svendsen.