Claus Holm
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NR. BJÆRT SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.878' DKK DANA-TANK A/S (2016-17) |
Største underskud: | -11.416' DKK DANA-TANK A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.389' DKK DRYINGMATE ApS (2023) |
Største gæld: | 32.178' DKK DANA-TANK A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos DANA-TANK A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NR. BJÆRT SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S (4 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2005 i NR. BJÆRT SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Holm i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 11. august 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Claus Holm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DRYINGMATE ApS
Via Claus Holm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Claus Holm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2021 -
DRYINGMATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
DRYINGMATE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
DRYINGMATE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.2022
Registreringsdato: 03.06.2022 -
DRYINGMATE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2022
Registreringsdato: 03.06.2022 -
Claus Holm Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2021
Registreringsdato: 14.11.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.12.2021 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.06.2012 - 31.12.2013
Direktør
18.06.2012 - 30.06.2016
Ejer
01.01.2014 - 31.03.2017
Ejer
01.04.2017 - 01.11.2018
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
02.04.2013 - 12.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.05.2012 - 25.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Claus Holm Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Gennem holdingselskabet Claus Holm Holding ApS har Claus derfor også andele i DRYINGMATE ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Claus Holm, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DRYINGMATE ApS kunne fremvise et overskud på 371' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BSSM ApS kunne fremvise et underskud på 1.150' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 83' DKK (DRYINGMATE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Claus Holm Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.389' DKK (DRYINGMATE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (Claus Holm Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Søren Nielsen.