Daniel Johannes Friis
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Bio7 I/S (Ejer) |
Største overskud: | 941' DKK YOUWE ApS (2019) |
Største underskud: | -1.069' DKK YOUWE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.740' DKK YOUWE ApS (2021) |
Største gæld: | 3.752' DKK YOUWE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos YOUWE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Daniel J. Friis IVS (4 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2013 i Bio7 I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Gustav Gammeltoft at Daniel Johannes Friis stiftede Bio7 I/S den dag i august 2013. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Daniel i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 21. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Daniel J. Friis Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
YOUWE ApS
Via Daniel J. Friis Invest ApS -
Saleship ApS
Via Daniel J. Friis Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Daniel J. Friis Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Daniel J. Friis Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.11.2022
Registreringsdato: 16.11.2022 -
Daniel J. Friis Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.11.2022
Registreringsdato: 16.11.2022 -
Daniel J. Friis IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2021
Registreringsdato: 09.11.2021
Blå bog (fortsat)
Daniel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.01.2017 - 09.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2013 - 21.06.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Daniel Johannes Friis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Daniel J. Friis Invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18' DKK. Gennem holdingselskabet Daniel J. Friis Invest ApS har Daniel derfor også andele i YOUWE ApS (20-24.99%) & Saleship ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Daniel Johannes Friis, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Daniel J. Friis IVS kunne fremvise et overskud på 64' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Daniel J. Friis IVS kunne fremvise et underskud på 26' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37' DKK (YOUWE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 22' DKK (Daniel J. Friis Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 381' DKK (YOUWE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 18' DKK (Daniel J. Friis Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Klaus Stokbro Andersen.