Klaus Stokbro Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Streetsurftrade v/Klaus Beske Brandt Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 941' DKK YOUWE ApS (2019) |
Største underskud: | -1.136' DKK Saleship ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.740' DKK YOUWE ApS (2021) |
Største gæld: | 3.752' DKK YOUWE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos YOUWE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af YOUWE ApS (11 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2006 i Streetsurftrade v/Klaus Beske Brandt Andersen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Klaus Stokbro Andersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Klaus i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor almindelig rengøring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Clarence Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
YOUWE ApS
Via Clarence Holding ApS -
Saleship ApS
Via Clarence Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Clarence Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2017 -
Saleship ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2019 -
YOUWE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Saleship ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
New Life Company ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.05.2019
Registreringsdato: 14.05.2019 -
Saleship ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2019
Registreringsdato: 22.01.2019
Blå bog (fortsat)
Klaus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.01.2019 - 01.04.2019
Ejer
22.01.2019 - 31.12.2022
Direktør
22.01.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 57,44% -
Reel ejer
25.03.2013 - 31.12.2022
Direktør
25.03.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,4% -
Direktør
06.08.2017 - 14.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
27.06.2017 - 11.07.2018
Ejerandel: 100%
Klaus Stokbro Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Clarence Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 139' DKK. Gennem sit holdingselskab Clarence Holding ApS har Klaus dermed også andele i YOUWE ApS (50-66.65%) & Saleship ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Klaus Stokbro Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor YOUWE ApS landede et overskud på 941' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Saleship ApS landede et underskud på 1.136' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37' DKK (YOUWE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 363' DKK (Saleship ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 381' DKK (YOUWE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.206' DKK (Saleship ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Peter Østbjerg Poulsen.