Karen Holm
Karrieren startede hos: | ApS SKELGÅRD PLASTIC (Bestyrelsesmedlem) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for flere år siden ved ApS SKELGÅRD PLASTIC med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Karen Holm i 17 år 1 måned, før stoppet den 15. februar 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. september 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ejendommen Glimvej 12 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Ejendommen Glimvej 12 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2012
Registreringsdato: 01.04.2012 -
ApS SKELGÅRD PLASTIC (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.1991
Registreringsdato: 05.09.1991 -
ApS SKELGÅRD PLASTIC
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.1991
Registreringsdato: 15.02.1991
Blå bog (fortsat)
Karen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
06.01.1974 - 05.09.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Karen har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 7 måneder fra 1974 til 1991 hos ApS SKELGÅRD PLASTIC.
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Lars Plambeck Baasch.