Peter Holm
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLIM PLAST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.275' DKK PETER GLIM HOLDING ApS (2018-19) |
Største underskud: | -122' DKK PETER GLIM HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 14.449' DKK PETER GLIM HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 5.331' DKK GLIM PLASTIC INDUSTRI AF 1987 ApS (Nu: GLIM PLAST ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos GLIM PLASTIC INDUSTRI AF 1987 ApS (Nu: GLIM PLAST ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af GLIM PLAST ApS (31 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1987 ved GLIM PLAST ApS (tidligere GLIM PLASTIC INDUSTRI AF 1987 ApS) i rollen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Peter Holm i 31 år 7 måneder, før stoppet den 31. august 2018.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017-18 som viste et overskud på 2.011' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER GLIM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendommen Glimvej 12 I/S
Via PETER GLIM HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
PETER GLIM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
GLIM PLASTIC INDUSTRI AF 1987 ApS (Nu: GLIM PLAST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2018
Registreringsdato: 31.08.2018 -
PETER GLIM HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.04.2011
Registreringsdato: 28.04.2011 -
GLIM PLASTIC INDUSTRI HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.04.2011
Registreringsdato: 28.04.2011
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
28.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.01.1987 - 31.08.2018
Reel ejer
28.04.2011 - 31.08.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.11.2010 - 28.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
09.06.2002 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor PETER GLIM HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 3.275' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor PETER GLIM HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 122' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Karen Holm.