Lars Plambeck Baasch
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLIM PLAST ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.377' DKK LARS PLAMBECH BAASCH HOLDING ApS (2018-19) |
Største underskud: | -307' DKK LARS PLAMBECH BAASCH HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 13.387' DKK LARS PLAMBECH BAASCH HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 5.331' DKK GLIM PLASTIC INDUSTRI AF 1987 ApS (Nu: GLIM PLAST ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos GLIM PLASTIC INDUSTRI AF 1987 ApS (Nu: GLIM PLAST ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GLIM PLAST ApS (31 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1987 i GLIM PLAST ApS (tidligere GLIM PLASTIC INDUSTRI AF 1987 ApS) i hvervet som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Lars Plambeck Baasch i 31 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. august 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017-18 viste et overskud på 2.011' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS PLAMBECH BAASCH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LARS PLAMBECH BAASCH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Ejendommen Glimvej 12 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
GLIM PLASTIC INDUSTRI AF 1987 ApS (Nu: GLIM PLAST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2018
Registreringsdato: 31.08.2018 -
LARS PLAMBECH BAASCH HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.03.2015
Registreringsdato: 10.03.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.04.2011 - Stadig aktiv
Ejer
10.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2012 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
02.01.1987 - 31.08.2018
Direktør
04.09.2012 - 31.08.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.11.2010 - 28.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor LARS PLAMBECH BAASCH HOLDING ApS landede et overskud på 3.377' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor LARS PLAMBECH BAASCH HOLDING ApS landede et underskud på 307' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Karen Holm.