Tarik Yilmaz
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CC Autohus (Ejer) |
Største overskud: | 1.006' DKK CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.833' DKK CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 2.054' DKK CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.695' DKK CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af CC Autohus (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 ved CC Autohus som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tarik Yilmaz der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Tarik i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CCMH Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CC Business ApS
Via CCMH Invest ApS -
CC FEST ApS
Via CCMH Invest ApS
Direktørposter (3)
-
CC Business ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2019 -
CC FEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2021 -
CCMH Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2020
Tidslinje (10)
-
CC FEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.11.2021
Registreringsdato: 18.11.2021 -
CC FEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
CC FEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.07.2020
Registreringsdato: 03.07.2020
Blå bog (fortsat)
Tarik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
03.07.2020 - 26.10.2021
Reel ejer
28.07.2020 - Stadig aktiv
Direktør
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
12.06.2019 - 29.06.2020
Direktør og Reel ejer
12.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2012 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tarik Yilmaz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CCMH Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 337' DKK. Igennem sit holdingselskab CCMH Invest ApS har Tarik dermed også ejerandele i CC Business ApS (100%) og CC FEST ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tarik Yilmaz, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS) fremviste et overskud på 1.006' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS) fremviste et underskud på 1.833' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 47' DKK (CCMH Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.833' DKK (CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 337' DKK (CCMH Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 221' DKK (CC Autohus ApS (Nu: CC Business ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tarik' netværk er Firat Kandemir.