Firat Kandemir
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Security Agency (Ejer) |
Største overskud: | 2.836' DKK Security Agency IVS (Nu: Security Agency ApS) (2022) |
Største underskud: | -510' DKK Food Factory ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.689' DKK Security Agency IVS (Nu: Security Agency ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.694' DKK Security Agency IVS (Nu: Security Agency ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Food Factory ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Security Agency ApS (5 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2017 ved Security Agency i rollen som Ejer. Firat Kandemir erhvervede virksomheden Security Agency d. 1. juli 2017. Firat der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Firat i , før stoppet den 17. juli 2017.
Virksomheden opererede indenfor private vagt- og sikkerhedstjenester. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CC FEST ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Kandemir Holding Company ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Food Factory ApS
Via Kandemir Holding Company ApS -
FTS Flyttefirma ApS
Via Kandemir Holding Company ApSNyt selskab
Direktørposter (5)
-
CC FEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2020 -
Security Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2019 -
Kandemir Holding Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2022 -
FTS Flyttefirma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2024 -
Food Factory ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2022
Tidslinje (13)
-
FTS Flyttefirma ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Food Factory ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Kandemir Holding Company ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022
Blå bog (fortsat)
Firat har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
24.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2017 - 24.12.2017
Direktør
10.09.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Firat Kandemir er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kandemir Holding Company ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 44' DKK. Gennem holdingselskabet Kandemir Holding Company ApS har Firat derfor også andele i Food Factory ApS (100%) og FTS Flyttefirma ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Firat Kandemir, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Security Agency IVS (Nu: Security Agency ApS) kunne fremvise et overskud på 2.836' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Food Factory ApS kunne fremvise et underskud på 510' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 690' DKK (Security Agency IVS (Nu: Security Agency ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 510' DKK (Food Factory ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.689' DKK (Security Agency IVS (Nu: Security Agency ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -358' DKK (Food Factory ApS).
En af de forbindelser som går igen i Firat' netværk er Tarik Yilmaz.