Henrik Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANGBALLE INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.946' DKK Signify Denmark A/S (2021) |
Største underskud: | -2.399' DKK OMI A/S (2017) |
Største egenkapital: | 51.811' DKK Signify Denmark A/S (2022) |
Største gæld: | 143.105' DKK Signify Denmark A/S (2021) |
Flest årsværk: | 148 årsværk hos Signify Denmark A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af NORGAARD I HOLDING ApS (15 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for længe siden i LANGBALLE INVEST ApS (tidligere TELEFON-HÅNDBOGEN FOR KOLDING OG OPLAND ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Nørgaard i 14 år 1 måned, inden stoppet d. 12. december 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORGAARD I HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
September Group ApS
Via NORGAARD I HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NORGAARD I HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2016 -
September Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Signify Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Signify Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2019
Registreringsdato: 17.10.2019 -
September Group IVS (Nu: September Group ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
NORGAARD I HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.10.2016
Registreringsdato: 06.10.2016
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
12.12.2008 - 28.02.2019
Ejer
12.12.2008 - Stadig aktiv
Direktør
06.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2013 - 31.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
31.01.2012 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Nørgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NORGAARD I HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.921' DKK. Gennem sit holdingselskab NORGAARD I HOLDING ApS har Henrik dermed også andele i September Group ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Henrik Nørgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henrik Nørgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Signify Denmark A/S der præsenterede et overskud på 15.946' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 1 måned fra 1976 til 1990 hos LANGBALLE INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.094' DKK (Signify Denmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 758' DKK (NORGAARD I HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.050' DKK (Signify Denmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.921' DKK (NORGAARD I HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Sanne Fredslund Nørgaard.