Sanne Fredslund Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Caan Clothing Company I/S (Ejer) |
Største overskud: | 420' DKK NORGAARD I HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -758' DKK NORGAARD I HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 208' DKK NORGAARD I HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 2.111' DKK September Group IVS (Nu: September Group ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Caan Clothing Company I/S (5 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2000 hos Caan Clothing Company I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Annika Lif Hueg Kærsaa at Sanne Fredslund Nørgaard stiftede Caan Clothing Company I/S den dag i januar 2000. Titlen som Ejer og Stifter havde Sanne i 5 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORGAARD I HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
September Group ApS
Via NORGAARD I HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NORGAARD I HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2019 -
September Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
NORGAARD I HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2019
Registreringsdato: 10.05.2019 -
NORGAARD I HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
September Group IVS (Nu: September Group ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019
Blå bog (fortsat)
Sanne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Direktør
10.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2017 - 31.10.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.03.2010 - 01.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sanne Fredslund Nørgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NORGAARD I HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.921' DKK. Gennem sit holdingselskab NORGAARD I HOLDING ApS har Sanne dermed også andele i September Group ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Sanne Fredslund Nørgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor NORGAARD I HOLDING ApS landede et underskud på 758' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 758' DKK (NORGAARD I HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -1.811' DKK (September Group IVS (Nu: September Group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.921' DKK (NORGAARD I HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sanne' netværk er Henrik Nørgaard.