Per Henrik Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK HALONBANK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Skallerup Hage (12 år 8 måneder) |
Det hele startede i 1990 ved DANSK HALONBANK ApS (tidligere ApS SPKR NR. 2961) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Henrik Pedersen i 6 år 4 måneder, før stoppet den 31. oktober 1996.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med affaldsprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Skallerup Hage
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
I/S Skallerup Hage (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2012
Registreringsdato: 01.01.2012 -
ApS SPKR NR. 2961 (Nu: DANSK HALONBANK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.1996
Registreringsdato: 31.10.1996 -
ApS SPKR NR. 2961 (Nu: DANSK HALONBANK ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.1990
Registreringsdato: 01.07.1990
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1990 - 31.10.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Poul Erik Pedersen.