Poul Erik Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Moutrup Vindkraft I I/S (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Moutrup Vindkraft I I/S (24 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1999 ved Moutrup Vindkraft I I/S i hvervet som Stifter og Ejer. Det var sammen med kollegaerne Andreas Kristensen, Gunner Frøslev, Gunnar Mogensen, Birgit Marie Petra Østergaard Søndergaard at Poul Erik Pedersen stiftede Moutrup Vindkraft I I/S den dag i november 1999. Rollen som Stifter og Ejer har Poul nu besiddet i 24 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Moutrup Vindkraft I I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I/S Skallerup Hage
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
PE-Teknik (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
PE-Teknik (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
Krone Pub I/S (Nu: Pubben v/ Pia Rais Nørgaard og Poul Erik Pedersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Poul har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
06.11.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
28.11.2018 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2001 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Per Henrik Pedersen.