Christian Hammer Pilegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Champions of 2morrow I/S (Ejer) |
Største overskud: | 285' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2023) |
Største underskud: | -11' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2016) |
Største egenkapital: | 505' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2023) |
Største gæld: | 1.032' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (10 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 hos Champions of 2morrow I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Mikkel Fillingsnes Marker, Michael Hove Schmidt, Andreas Martin Tikkanen at Christian Hammer Pilegaard stiftede Champions of 2morrow I/S den dag i september 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Christian i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 31. august 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CHAMPIONS OF 2MORROW ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Fodbold-Lab I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
CHAMPIONS OF 2MORROW ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Schmidt & Pilegaard Consulting I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.11.2016
Registreringsdato: 24.11.2016 -
Fodbold-Lab I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015 -
Pilegaard v/ Christian Pilegaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.06.2015
Registreringsdato: 04.06.2015
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
04.08.2014 - 24.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - 04.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 31.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CHAMPIONS OF 2MORROW ApS kunne fremvise et overskud på 285' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor CHAMPIONS OF 2MORROW ApS kunne fremvise et underskud på 11' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Mikkel Fillingsnes Marker.