Michael Hove Schmidt
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2011 - 28. nov. 2016 |
Karrieren startede hos: | Champions of 2morrow I/S (Ejer) |
Største overskud: | 285' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2023) |
Største underskud: | -11' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2016) |
Største egenkapital: | 505' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2023) |
Største gæld: | 1.032' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (10 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2011 i Champions of 2morrow I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Mikkel Fillingsnes Marker, Andreas Martin Tikkanen, Christian Hammer Pilegaard at Michael Hove Schmidt stiftede Champions of 2morrow I/S den dag i september 2011. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHAMPIONS OF 2MORROW ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
CHAMPIONS OF 2MORROW ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2014
Tidslinje (10)
-
Fodbold-Lab I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016 -
Schmidt & Pilegaard Consulting I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.11.2016
Registreringsdato: 24.11.2016 -
Fodbold-Lab I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.07.2015 - 28.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
04.08.2014 - 24.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - 04.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 31.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CHAMPIONS OF 2MORROW ApS kunne fremvise et overskud på 285' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor CHAMPIONS OF 2MORROW ApS kunne fremvise et underskud på 11' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Andreas Martin Tikkanen.