Andreas Martin Tikkanen
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2011 - 1. jan. 2019 |
Karrieren startede hos: | Champions of 2morrow I/S (Ejer) |
Største overskud: | 285' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2023) |
Største underskud: | -11' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2016) |
Største egenkapital: | 505' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2023) |
Største gæld: | 1.032' DKK CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHAMPIONS OF 2MORROW ApS (10 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2011 i Champions of 2morrow I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Mikkel Fillingsnes Marker, Michael Hove Schmidt, Christian Hammer Pilegaard at Andreas Martin Tikkanen stiftede Champions of 2morrow I/S den dag i september 2011. Hvervet som Ejer og Stifter havde Andreas i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. august 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHAMPIONS OF 2MORROW ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
CHAMPIONS OF 2MORROW ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Fodbold-Lab I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2018
Registreringsdato: 30.12.2018 -
Fodbold-Lab I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015 -
Tikkanen v/ Andreas Tikkanen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.06.2015
Registreringsdato: 04.06.2015
Blå bog (fortsat)
Andreas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.07.2015 - 01.01.2019
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - 04.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 31.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CHAMPIONS OF 2MORROW ApS landede et overskud på 285' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor CHAMPIONS OF 2MORROW ApS landede et underskud på 11' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Michael Hove Schmidt.