Johanne Østerbye
Erhvervsaktiv: | 3. jan. 2006 - 31. mar. 2022 |
Karrieren startede hos: | DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.425' DKK DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -5' DKK JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 4.361' DKK DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 7.356' DKK DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2006 hos DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Johanne Østerbye i 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2006.
Nu arbejder virksomheden med dyrlæger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.425' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STRIB DYREKLINIK ApS
Via JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
STRIB DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2008 -
JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
&JO v/Johanne Østerbye (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
&JO v/Johanne Østerbye (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2011
Registreringsdato: 01.03.2011 -
STRIB DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2008
Registreringsdato: 04.07.2008
Blå bog (fortsat)
Johanne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2011 - 31.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2006 - 30.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Johanne Østerbye er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.646' DKK. Igennem holdingselskabet JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS har Johanne derfor også ejerandele i STRIB DYREKLINIK ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Johanne Østerbye, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor STRIB DYREKLINIK ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.593' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.425' DKK (DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.361' DKK (DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.646' DKK (JOHANNE ØSTERBYE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johanne' netværk er Michael Thorsen.