Michael Thorsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTFYNS DYRLÆGER (Ejer) |
Største overskud: | 6.414' DKK VESTFYNS DYRLÆGER A/S (2020) |
Største underskud: | -5' DKK MICHAEL THORSEN HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 6.005' DKK VESTFYNS DYRLÆGER A/S (2020) |
Største gæld: | 7.356' DKK DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos VESTFYNS DYRLÆGER A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af MICHAEL THORSEN HOLDING ApS (18 år 9 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1998 hos VESTFYNS DYRLÆGER med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Ejnar Pedersen at Michael Thorsen stiftede VESTFYNS DYRLÆGER den dag i januar 1998. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 2 år, før stoppet d. 3. januar 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrlæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. januar 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MICHAEL THORSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STRIB DYREKLINIK ApS
Via MICHAEL THORSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
STRIB DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2008 -
MICHAEL THORSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
STRIB DYREKLINIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2008
Registreringsdato: 04.07.2008 -
VESTFYNS DYRLÆGER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2006
Registreringsdato: 25.10.2006 -
DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2006
Registreringsdato: 30.06.2006
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.12.1999 - 25.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2006 - 30.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 03.01.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Thorsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MICHAEL THORSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.871' DKK. Igennem holdingselskabet MICHAEL THORSEN HOLDING ApS har Michael derfor også ejerandele i STRIB DYREKLINIK ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Michael Thorsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor STRIB DYREKLINIK ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.593' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MICHAEL THORSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.425' DKK (DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.361' DKK (DYRLÆGEHUSET KOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.538' DKK (VESTFYNS DYRLÆGER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Johanne Østerbye.