Henrik Aaboe
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Snedker Henrik Aaboe (Ejer) |
Største overskud: | 36' DKK Aaboe-Kilian Holding ApS (2019-20) |
Største underskud: | -56' DKK Hammerbase ApS (2021) |
Største egenkapital: | 25' DKK Aaboe-Kilian Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 137' DKK Hammerbase ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Snedker Henrik Aaboe (13 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2011 hos Snedker Henrik Aaboe i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Aaboe og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Henrik nu bestreddet i 13 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Snedker Henrik Aaboe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Aaboe-Kilian Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hammerbase ApS
Via Aaboe-Kilian Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Aaboe-Kilian Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Aaboe-Kilian Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
Aaboe-Kilian Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
Aaboe-Kilian Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
05.09.2019 - 31.08.2021
Ejer
05.09.2019 - Stadig aktiv
Direktør
13.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Henrik Aaboe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aaboe-Kilian Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -21' DKK. Gennem holdingselskabet Aaboe-Kilian Holding ApS har Henrik derfor også andele i Hammerbase ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Aaboe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Aaboe-Kilian Holding ApS kunne fremvise et overskud på 36' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Aaboe-Kilian Holding ApS kunne fremvise et underskud på 29' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37' DKK (Hammerbase ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -21' DKK (Aaboe-Kilian Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -108' DKK (Hammerbase ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Lars Harpøth.