Lars Harpøth
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Photo2D v/Lars Harpøth (Ejer) |
Største overskud: | 323' DKK AirBase ApS (2023) |
Største underskud: | -905' DKK Ottori ApS (2022) |
Største egenkapital: | 566' DKK AirBase ApS (2023) |
Største gæld: | 1.653' DKK Ottori ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AirBase ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LH Invest 2018 ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos Photo2D v/Lars Harpøth som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Harpøth der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lars i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 25. oktober 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fotografer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LH Invest 2018 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AirBase ApS
Via LH Invest 2018 ApS -
Ottori ApS
Via LH Invest 2018 ApS -
Hammerbase ApS
Via LH Invest 2018 ApS
Direktørposter (4)
-
Ottori ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2018 -
AirBase ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2018 -
Hammerbase ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2019 -
LH Invest 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Hammerbase ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2019
Registreringsdato: 30.08.2019 -
Ottori ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2018
Registreringsdato: 21.08.2018 -
LH Invest 2018 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.08.2019 - 21.10.2019
Direktør
30.08.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - 25.10.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Harpøth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LH Invest 2018 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -856' DKK. Igennem sit holdingselskab LH Invest 2018 ApS har Lars dermed også ejerandele i AirBase ApS (100%), Ottori ApS (100%) samt Hammerbase ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Harpøth, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AirBase ApS fremviste et overskud på 323' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Ottori ApS fremviste et underskud på 905' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 323' DKK (AirBase ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 686' DKK (Ottori ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 566' DKK (AirBase ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.399' DKK (Ottori ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Henrik Aaboe.