Jesper Ottosen
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ontec I/S (Ejer) |
Største overskud: | 367' DKK Securitec A/S (Nu: Securitec ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -378' DKK Securitec A/S (Nu: Securitec ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 786' DKK Securitec A/S (Nu: Securitec ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.225' DKK Securitec A/S (Nu: Securitec ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Securitec A/S (Nu: Securitec ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ontec I/S (13 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2010 i Ontec I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren John Nielsen at Jesper Ottosen stiftede Ontec I/S den dag i december 2010. Hvervet som Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 13 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden telekommunikation.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ontec I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ontec Holding ApS
Via Ontec I/S -
Securitec ApS
Via Ontec Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ontec Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Securitec ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Securitec ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020 -
Securitec A/S (Nu: Securitec ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.02.2016 - 31.12.2016
Bestyrelsesmedlem
01.02.2016 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2017 - 31.05.2022
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - 11.12.2020
Direktør
11.12.2020 - 01.06.2022
Reel ejer
01.06.2022 - 30.09.2023
Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2016 - 01.02.2016
Reel ejer og Direktør
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jesper Ottosen er desuden indehaver af holdingselskabet Ontec Holding ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Ontec Holding ApS ejes der også andele i Securitec ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Ottosen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Ontec Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 313' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Ontec Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 198' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er John Nielsen.