John Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NSH Produktion/John Nielsen M Fl (Ejer) |
Største overskud: | 24.608' DKK NSH HOLDING ApS (Nu: itm8 | Mentor IT A/S) (2023) |
Største underskud: | -378' DKK Securitec A/S (Nu: Securitec ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 29.513' DKK NSH HOLDING ApS (Nu: itm8 | Mentor IT A/S) (2023) |
Største gæld: | 51.888' DKK NSH HOLDING ApS (Nu: itm8 | Mentor IT A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 128 årsværk hos NSH HOLDING ApS (Nu: itm8 | Mentor IT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ontec I/S (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1997 hos NSH Produktion/John Nielsen M Fl med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jørgen Bent Nørgaard Jacobsen at John Nielsen stiftede NSH Produktion/John Nielsen M Fl den dag i juli 1997. Titlen som Ejer og Stifter bestred John i 13 år 6 måneder, før stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NSH v/John Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ontec I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ontec Holding ApS
Via Ontec I/S -
Securitec ApS
Via Ontec Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ontec Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2016 -
Securitec ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Securitec ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Securitec A/S (Nu: Securitec ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Securitec A/S (Nu: Securitec ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020
Blå bog (fortsat)
John har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
17.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.02.2016 - 31.12.2016
Bestyrelsesmedlem
01.02.2016 - 11.12.2020
Reel ejer
01.01.2017 - 31.05.2022
Direktør
01.01.2018 - 01.06.2022
Reel ejer
01.06.2022 - 30.09.2023
Direktør og Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2016 - 01.02.2016
Direktør og Reel ejer
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.1997 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
John Nielsen er desuden ejer af holdingselskabet Ontec Holding ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet Ontec Holding ApS ejes der også andele i Securitec ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for John Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Ontec Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 313' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Ontec Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 198' DKK.
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Jesper Ottosen.