Kasper Hein Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vegasevents.dk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 622' DKK Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -33' DKK Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.148' DKK Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.083' DKK Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nørgaard86 Holding ApS (5 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2009 ved Vegasevents.dk I/S (tidligere Kasinoevent.dk I/S-Rasmus Ottesen, Thomas Nørgaard Jensen og Martin Mortensen) i rollen som Ejer. Kasper Hein Nørgaard købte en del af virksomheden d. 29. maj 2009 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Kasper af: Thomas Darlie Nørgaard, Martin Mortensen og Michael Sigvard Holkenfeldt. Rollen som Ejer bestred Kasper i 3 år, før stoppet den 31. maj 2012.
Virksomheden opererede indenfor andre sportsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nørgaard86 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Travel4Business ApS
Via Nørgaard86 Holding ApS -
Events4Business ApS
Via Nørgaard86 Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Nørgaard86 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2019 -
Events4Business ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2020 -
Travel4Business ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
DriveInEvents.dk ApS (Nu: Events4Business ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020 -
Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2019
Registreringsdato: 14.05.2019
Blå bog (fortsat)
Kasper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
14.05.2019 - 23.11.2023
Direktør
14.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - 26.10.2020
Reel ejer
27.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Reel ejer
29.04.2020 - 29.10.2020
Direktør
29.04.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.10.2020 - 21.11.2022
Reel ejer
22.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,33% -
Ejer
29.05.2009 - 31.05.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kasper Hein Nørgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nørgaard86 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 70' DKK. Gennem holdingselskabet Nørgaard86 Holding ApS har Kasper derfor også andele i Travel4Business ApS (25-33.33%) og Events4Business ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Kasper Hein Nørgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) kunne fremvise et overskud på 622' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) kunne fremvise et underskud på 33' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Thomas Darlie Nørgaard.