Thomas Darlie Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vegasevents.dk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 622' DKK Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -33' DKK Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.148' DKK Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.083' DKK Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vegasevents.dk I/S (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 ved Vegasevents.dk I/S (tidligere Pokerudlejning.dk v/Rasmus Ottesen og Thomas Nørgaard Jensen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Rasmus Sødahl Ottesen at Thomas Darlie Nørgaard stiftede Vegasevents.dk I/S den dag i august 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Thomas i 6 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre sportsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Travel4Business ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Events4Business ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
DriveInEvents.dk ApS (Nu: Events4Business ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020 -
DriveInEvents.dk ApS (Nu: Events4Business ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.10.2020
Registreringsdato: 29.10.2020 -
DriveInEvents.dk ApS (Nu: Events4Business ApS) (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
29.04.2020 - 29.10.2020
Reel ejer
30.10.2020 - 22.11.2022
Ejer
30.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.08.2005 - 31.05.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) fremviste et overskud på 622' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Travel4Business A/S (Nu: Travel4Business ApS) fremviste et underskud på 33' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Kasper Hein Nørgaard.