Zuguang He
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cafe The Himalaya I/S (Ejer) |
Største overskud: | 48' DKK Mymai ApS (2022) |
Største underskud: | -77' DKK Mymai ApS (2023) |
Største egenkapital: | 76' DKK Mymai ApS (2022) |
Største gæld: | 334' DKK Mymai ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Mymai ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Mymai ApS (2 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2010 hos Cafe The Himalaya I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Sudhir Lama at Zuguang He stiftede Cafe The Himalaya I/S den dag i oktober 2010. Titlen som Ejer og Stifter havde Zuguang i 1 måned, inden stoppet den 18. november 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. november 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mymai ApS
Ejerandel: 100% -
Zuguang Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Sands Mad ApS
Via Zuguang Holding ApS -
Nojo Entertainment ApS
Via Zuguang Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Zuguang Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2023 -
Mymai ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2022
Tidslinje (8)
-
Mymai ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
Mymai ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
Zuguang Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023
Blå bog (fortsat)
Zuguang har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.03.2022 - 29.04.2024
Direktør
24.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.10.2010 - 18.11.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Zuguang He er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Zuguang Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34' DKK. Gennem sit holdingselskab Zuguang Holding ApS har Zuguang dermed også andele i Sands Mad ApS (25-33.33%) samt Nojo Entertainment ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Zuguang He, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Mymai ApS landede et overskud på 48' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Mymai ApS landede et underskud på 77' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 77' DKK (Mymai ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (Zuguang Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Mymai ApS).
En af de forbindelser som går igen i Zuguang' netværk er Bo Sand Hersoug.