Bo Sand Hersoug
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Massive Catering Company v/Bo Sand Hersoug (Ejer) |
Største overskud: | 4.381' DKK Massive Catering Company ApS (Nu: Hersougs Holding ApS) (2019) |
Største underskud: | -6.231' DKK Massive Catering Company ApS (Nu: Hersougs Holding ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 36.288' DKK Massive Catering A/S (2019) |
Største gæld: | 17.550' DKK Massive Catering A/S (2023) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos Massive Catering A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Massive Catering Company v/Bo Sand Hersoug (17 år 1 måned) |
Det hele begyndte den dag i 2002 hos Massive Catering Company v/Bo Sand Hersoug (tidligere Massive Catering Company v/Bo Vad Petersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bo Sand Hersoug der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Bo i 17 år 1 måned, inden stoppet den 3. juni 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor event catering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hersougs Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hersoug Ejendomme ApS
Via Hersougs Holding ApS -
Sands Mad ApS
Via Hersougs Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Hersoug Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2021 -
Hersougs Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2019 -
Sands Mad ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (12)
-
Sands Mad ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
Massive Catering A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2022
Registreringsdato: 23.05.2022 -
Hersoug Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2021
Registreringsdato: 17.03.2021
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Direktør og Reel ejer
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.08.2019 - 23.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2002 - 03.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bo Sand Hersoug er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hersougs Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23.412' DKK. Gennem sit holdingselskab Hersougs Holding ApS har Bo dermed også andele i Hersoug Ejendomme ApS (100%) samt Sands Mad ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Bo Sand Hersoug, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Massive Catering Company ApS (Nu: Hersougs Holding ApS) landede et overskud på 4.381' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Massive Catering Company ApS (Nu: Hersougs Holding ApS) landede et underskud på 6.231' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 953' DKK (Sands Mad ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 492' DKK (Massive Catering Company ApS (Nu: Hersougs Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.412' DKK (Massive Catering Company ApS (Nu: Hersougs Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Hersoug Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Zuguang He.