Sune Johan Schur Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | keisbyschmidt (Ejer) |
Største overskud: | 6.329' DKK MOJOE HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -1.782' DKK SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS (Nu: Modern Dansk Digitalt Lab Aps) (2021) |
Største egenkapital: | 7.501' DKK MOJOE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 4.106' DKK SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS (Nu: Modern Dansk Digitalt Lab Aps) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS (Nu: Modern Dansk Digitalt Lab Aps) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af MOJOE HOLDING ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2010 i keisbyschmidt i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Sune Johan Schur Schmidt der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Sune i 2 år, før fratrædelsen d. 30. juni 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOJOE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Quadrant ApS
Via MOJOE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MOJOE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2011 -
Quadrant ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Quadrant ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2020
Registreringsdato: 25.08.2020 -
SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS (Nu: Modern Dansk Digitalt Lab Aps)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
KEIS BY SCHMIDT ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2014
Registreringsdato: 27.02.2014
Blå bog (fortsat)
Sune har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
22.06.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2013 - 01.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.04.2012 - 27.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
10.06.2010 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sune Johan Schur Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOJOE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.501' DKK. Gennem holdingselskabet MOJOE HOLDING ApS har Sune derfor også andele i Quadrant ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Sune Johan Schur Schmidt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor MOJOE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 6.329' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MOJOE HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 410' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.246' DKK (Quadrant ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.606' DKK (SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS (Nu: Modern Dansk Digitalt Lab Aps)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.501' DKK (MOJOE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -797' DKK (SCHMIDT DENTALKERAMIK ApS (Nu: Modern Dansk Digitalt Lab Aps)).
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Rasmus Sandholm Mogensen.