Rasmus Sandholm Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | J&R (Ejer) |
Største overskud: | 3.246' DKK Quadrant ApS (2023) |
Største underskud: | -918' DKK HOLDBAR ApS (2023) |
Største egenkapital: | 4.028' DKK Quadrant ApS (2023) |
Største gæld: | 7.998' DKK HOLDBAR ApS (2020) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos HOLDBAR ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RSA Holding Horsens ApS (9 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2001 i J&R i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jesper Hartung Ottesen at Rasmus Sandholm Mogensen stiftede J&R den dag i juli 2001. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rasmus i 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor vinforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RSA Holding Horsens ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Quadrant ApS
Via RSA Holding Horsens ApS
Direktørposter (2)
-
RSA Holding Horsens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2015 -
Quadrant ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
HOLDBAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
Dining on Wheels ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
Quadrant ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2020
Registreringsdato: 25.08.2020
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
25.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.10.2016 - 17.08.2020
Bestyrelsesmedlem
22.12.2016 - 07.09.2020
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
06.07.2015 - 17.08.2020
Direktør
08.07.2015 - 07.09.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rasmus Sandholm Mogensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RSA Holding Horsens ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.475' DKK. Gennem sit holdingselskab RSA Holding Horsens ApS har Rasmus dermed også andele i Quadrant ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Rasmus Sandholm Mogensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Quadrant ApS landede et overskud på 3.246' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor HOLDBAR ApS landede et underskud på 427' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.246' DKK (Quadrant ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 918' DKK (HOLDBAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.028' DKK (Quadrant ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -427' DKK (HOLDBAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Sune Johan Schur Schmidt.