Michael John Etzerodt
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Etzerodt v/Michael John Etzerodt (Ejer) |
Største overskud: | 371' DKK AV KØBENHAVN ApS (Nu: BodyRestart KBH ApS) (2017) |
Største underskud: | -217' DKK ETZERODT IVS (Nu: ETZERODT ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 3.199' DKK AV KØBENHAVN ApS (Nu: BodyRestart KBH ApS) (2014) |
Største gæld: | 3.599' DKK ALIUSVITA KØBENHAVN ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos AV KØBENHAVN ApS (Nu: BodyRestart KBH ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BodyRestart KBH ApS (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2010 ved Etzerodt v/Michael John Etzerodt med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Michael John Etzerodt der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Michael i 8 år 5 måneder, før stoppet den 9. juli 2018.
Virksomheden opererede indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ETZERODT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BodyRestart KBH ApS
Via ETZERODT ApS -
Etzerodt 2 ApS
Via ETZERODT ApS
Direktørposter (3)
-
ETZERODT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2014 -
Etzerodt 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2021 -
BodyRestart KBH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2019
Tidslinje (11)
-
Etzerodt 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.04.2021
Registreringsdato: 14.04.2021 -
BodyRestart KBH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
BodyRestart KBH ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2018
Registreringsdato: 28.12.2018
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.09.2015 - 27.12.2018
Ejer
28.12.2018 - 28.12.2018
Reel ejer
28.12.2018 - 31.12.2018
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 28.12.2018
Reel ejer
17.09.2015 - 28.12.2018
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.02.2010 - 09.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Etzerodt 2 ApS kunne offentliggøre et overskud på 220' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ETZERODT IVS (Nu: ETZERODT ApS) kunne offentliggøre et underskud på 217' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 217' DKK (ETZERODT IVS (Nu: ETZERODT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 136' DKK (AV KØBENHAVN ApS (Nu: BodyRestart KBH ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (Etzerodt 2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Per Mikkel Strøm Poulsen.