Per Mikkel Strøm Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mikkel Strøm (Ejer) |
Største overskud: | 371' DKK BodyRestart KBH ApS (2017) |
Største underskud: | -81' DKK BodyRestart KBH ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.199' DKK BodyRestart KBH ApS (2014) |
Største gæld: | 3.599' DKK ALIUSVITA KØBENHAVN ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos BodyRestart KBH ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af STRØM P ApS (10 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2006 ved Mikkel Strøm i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Per Mikkel Strøm Poulsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Per i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen den 27. februar 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. februar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STRØM P ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BodyRestart KBH ApS
Via STRØM P ApS -
NRT Denmark ApS
Via STRØM P ApS
Direktørposter (2)
-
NRT Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2021 -
STRØM P ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
BodyRestart KBH ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
NRT Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.04.2021
Registreringsdato: 06.04.2021 -
BodyRestart KBH ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
AV KØBENHAVN ApS (Nu: BodyRestart KBH ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2019
Registreringsdato: 31.03.2019
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 31.03.2019
Reel ejer
17.09.2015 - 27.12.2018
Ejer
28.12.2018 - 28.12.2018
Reel ejer
28.12.2018 - 31.12.2018
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 28.12.2018
Reel ejer
17.09.2015 - 28.12.2018
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.04.2006 - 27.02.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per Mikkel Strøm Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STRØM P ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 120' DKK. Gennem sit holdingselskab STRØM P ApS har Per dermed også andele i BodyRestart KBH ApS (50-66.65%) og NRT Denmark ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Per Mikkel Strøm Poulsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor STRØM P IVS (Nu: STRØM P ApS) landede et overskud på 86' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor STRØM P IVS (Nu: STRØM P ApS) landede et underskud på 39' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 70' DKK (BodyRestart KBH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 136' DKK (BodyRestart KBH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 78' DKK (NRT Denmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Michael John Etzerodt.