Eskil Ottesen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hydroengineering A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.548' DKK LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S) (2014) |
Største underskud: | -1.772' DKK LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 26.469' DKK LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S) (2023) |
Største gæld: | 3.202' DKK LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos MØNTKOMPAGNIET ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Hydroengineering A/S (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2008 ved Hydroengineering A/S (tidligere LIC HOLDING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Eskil Ottesen Hansen nu bestreddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.137' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E. O. Hansen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MØNTKOMPAGNIET ApS
Via E. O. Hansen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MØNTKOMPAGNIET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2011 -
E. O. Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Hydroengineering A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
E. O. Hansen Holding IVS (Nu: E. O. Hansen Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2018
Registreringsdato: 20.02.2018 -
E. O. Hansen Holding IVS (Nu: E. O. Hansen Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017 -
E. O. Hansen Holding IVS (Nu: E. O. Hansen Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017
Blå bog (fortsat)
Eskil har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
08.09.2016 - 07.12.2017
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Direktør
20.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.06.2011 - 13.09.2016
Direktør
01.07.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.02.2010 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Eskil Ottesen Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn E. O. Hansen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 935' DKK. Igennem holdingselskabet E. O. Hansen Holding ApS har Eskil derfor også ejerandele i MØNTKOMPAGNIET ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Eskil Ottesen Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor E. O. Hansen Holding IVS (Nu: E. O. Hansen Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 683' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MØNTKOMPAGNIET ApS kunne offentliggøre et underskud på 235' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.137' DKK (LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.469' DKK (LIC HOLDING A/S (Nu: Hydroengineering A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 881' DKK (MØNTKOMPAGNIET ApS).
En af de forbindelser som går igen i Eskil' netværk er Niels-Erik Ottesen Hansen.