Henrik Schmidt Huus
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Geese Consulting v/Henrik Schmidt Huus (Ejer) |
Største overskud: | 1.013' DKK ERGO-DESIGN A/S (Nu: ERGO-DESIGN ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -225' DKK ERGO-DESIGN A/S (Nu: ERGO-DESIGN ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.082' DKK ERGO-DESIGN A/S (Nu: ERGO-DESIGN ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 3.250' DKK ERGO-DESIGN A/S (Nu: ERGO-DESIGN ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ERGO-DESIGN A/S (Nu: ERGO-DESIGN ApS) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Geese Consulting v/Henrik Schmidt Huus (14 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2009 hos Geese Consulting v/Henrik Schmidt Huus i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Henrik Schmidt Huus og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Henrik nu bestreddet i 14 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Geese Consulting v/Henrik Schmidt Huus
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Movator IVS
Fratrådt som direktørDato: 19.07.2022
Registreringsdato: 19.07.2022 -
Schmidt Huus Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
Schmidt Huus Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
01.03.2017 - 19.07.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2017 - 07.02.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2016 - 16.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Movator IVS kunne fremvise et overskud på 21' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Movator IVS kunne fremvise et underskud på 27' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Susanne Bang Stald.