Susanne Bang Stald
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 1981 (43 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLINGENBERG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KLINGENBERG ApS (8 år 3 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1981 ved KLINGENBERG ApS (tidligere RESTAURANT AMBASSADEUR ODENSE ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Susanne Bang Stald i 8 år 3 måneder, før fratrædelsen den 23. august 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. august 1989.
Tidslinje (14)
-
Commercius v/ Susanne Bang Stald (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2009
Registreringsdato: 31.08.2009 -
FAABORG-MIDTFYN ELITE-MEDIER ApS (Nu: RADIO S-FM ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2008
Registreringsdato: 18.12.2008 -
FAABORG-MIDTFYN ELITE-MEDIER ApS (Nu: RADIO S-FM ApS) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2008
Registreringsdato: 05.02.2008
Blå bog (fortsat)
Susanne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 31.08.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2008 - 18.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.1981 - 23.08.1989
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.08.1986 - 30.06.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 3 måneder fra 1981 til 1989 hos KLINGENBERG ApS.
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Henrik Schmidt Huus.