Mikkel Fillingsnes Marker
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Marker Sport & Præstationsoptimering v/Mikkel Marker (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fodbold-Lab I/S (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2009 hos Marker Sport & Præstationsoptimering v/Mikkel Marker med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mikkel Fillingsnes Marker der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mikkel i 4 år 9 måneder, før stoppet d. 30. juni 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre sportsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fodbold-Lab I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Fodbold-Lab I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015 -
Marker Sport & Præstationsoptimering v/Mikkel Marker (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2014
Registreringsdato: 30.06.2014 -
Champions of 2morrow I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2011
Registreringsdato: 30.12.2011
Blå bog (fortsat)
Mikkel har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
01.09.2009 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 30.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Christian Hammer Pilegaard.