Donni Hammer Olsen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2009 - 30. dec. 2015 |
Karrieren startede hos: | Fredsø Teltudlejning I/S (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fredsø Teltudlejning I/S (15 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2009 ved Fredsø Teltudlejning I/S som Ejer. Donni Hammer Olsen købte en andel af virksomheden den 1. januar 2009 og fik en andel på 50%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Donni af: Helge Hammer Olsen. Rollen som Ejer har Donni nu besiddet i 15 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fredsø Teltudlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Olsen´s Altmuligservice v/Donni Hammer Olsen (Nu: MST Udlejning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2015
Registreringsdato: 30.12.2015 -
Olsen´s Altmuligservice v/Donni Hammer Olsen (Nu: MST Udlejning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2011
Registreringsdato: 01.03.2011 -
Fredsø Teltudlejning I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009
Blå bog (fortsat)
Donni har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2011 - 30.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Donni' netværk er Helge Hammer Olsen.