Helge Hammer Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1978 (45 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDBRUGER HELGE HAMMER OLSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDBRUGER HELGE HAMMER OLSEN (29 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu mange år siden hos LANDBRUGER HELGE HAMMER OLSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Helge Hammer Olsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Helge i 29 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kornavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fredsø Teltudlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
MOLLERUP MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
LANDBRUGER HELGE HAMMER OLSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
Fredsø Teltudlejning I/S v/Poul Olsen og Helge Olsen (Nu: Fredsø Teltudlejning I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2004
Registreringsdato: 01.07.2004
Blå bog (fortsat)
Helge har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.04.2004 - 31.08.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.1978 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Helge' netværk er Donni Hammer Olsen.