Karen Grete Hedebo Lumholt
Erhvervsaktiv: | 1. maj 1991 - 10. feb. 2010 |
Karrieren startede hos: | LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A. (Reel ejer) |
Største overskud: | 722' DKK LISELUNDFONDET (2018) |
Største underskud: | -426' DKK LISELUNDFONDET (2014) |
Største egenkapital: | 6.291' DKK LISELUNDFONDET (2014) |
Største gæld: | 1.743' DKK LISELUNDFONDET (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos LISELUNDFONDET (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A. (33 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1991 i LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A. (tidligere DANSK INVENTAR TEKNIK S.M.B.A) i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Karen Grete Hedebo Lumholt nu besiddet i 33 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
UGEEXPRESSEN S.M.B.A. (Nu: LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018 -
LISELUNDFONDET
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2018
Registreringsdato: 26.03.2018 -
LISELUNDFONDET
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2017
Registreringsdato: 04.05.2017
Blå bog (fortsat)
Karen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - 15.04.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.05.1991 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.09.2002 - 23.11.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2017 - 26.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - 10.02.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Karen Grete Hedebo Lumholt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i LISELUNDFONDET der præsenterede et overskud på 722' DKK.
Karen har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 2 måneder fra 2002 til 2018 hos LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Anders Stahlschmidt.