Anders Stahlschmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A. (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A. (33 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1991 hos LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A. (tidligere DANSK INVENTAR TEKNIK S.M.B.A) med titlen som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle har Anders Stahlschmidt nu bestreddet i 33 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (1)
-
LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A.
Tilknyttet som direktørDato: 26.11.2018
Registreringsdato: 26.11.2018 -
LUMHOLT & STAHLSCHMIDT S.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018 -
SPEEKER S.M.B.A.
Fratrådt som direktørDato: 27.09.2010
Registreringsdato: 27.09.2010
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.1991 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.09.2002 - 27.07.2004
Bestyrelsesmedlem
27.07.2004 - 23.11.2018
Direktør
26.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.09.2009 - 27.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Karen Grete Hedebo Lumholt.