Bo Kruse Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BJ Jern og Metal v/Bo Kruse Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I J Recycling I/S (11 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2009 ved BJ Jern og Metal v/Bo Kruse Jensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bo Kruse Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Bo i 5 år 1 måned, før stoppet den 30. juni 2014.
Virksomheden opererede indenfor genbrug af sorterede materialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I J Recycling I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I J Recycling Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
I J Recycling ApS
Via I J Recycling Holding ApS
Direktørposter (2)
-
I J Recycling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2024 -
I J Recycling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
I J Recycling ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
I J Recycling Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
I J Recycling Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.03.2024 - 15.05.2024
Reel ejer og Direktør
22.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
18.05.2009 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bo Kruse Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn I J Recycling Holding ApS (ejer lige nu 50%). Igennem holdingselskabet I J Recycling Holding ApS har Bo derfor også ejerandele i I J Recycling ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Bo Kruse Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Ivan Robert Jensen.