Ivan Robert Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | I.J. Recycling v/Ivan Robert Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I.J. Recycling v/Ivan Robert Jensen (28 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1988 hos I.J. Recycling v/Ivan Robert Jensen (tidligere HR IVAN ROBERT JENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ivan Robert Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Ivan i 28 år 9 måneder, inden stoppet den 30. juni 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I J Recycling I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
I J Recycling Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
I J Recycling ApS
Via I J Recycling Holding ApS
Direktørposter (2)
-
I J Recycling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2024 -
I J Recycling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
I J Recycling ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
I J Recycling Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
I J Recycling Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Ivan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.03.2024 - 15.05.2024
Reel ejer og Direktør
22.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
19.09.1988 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ivan Robert Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn I J Recycling Holding ApS (ejer pt. 50%). Igennem sit holdingselskab I J Recycling Holding ApS har Ivan dermed også ejerandele i I J Recycling ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ivan Robert Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Bo Kruse Jensen.