Jens Ulrik Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fibermanager.dk (Ejer) |
Største overskud: | 7.251' DKK K/S PORVOO, FINLAND (2016) |
Største underskud: | -9.772' DKK BALCHIK BEACH AND GOLF A/S (2014) |
Største egenkapital: | 33.550' DKK K/S DIFKO HOLSTEBRO II (2016) |
Største gæld: | 95.024' DKK K/S PORVOO, FINLAND (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fibermanager.dk (28 år) |
Det startede for alvor en dag i 1986 ved Fibermanager.dk (tidligere Relax Mobildiskotek v/Ulrik Jacobsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Ulrik Jacobsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jens i 28 år, før stoppet den 30. april 2014.
Virksomheden opererede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. april 2014.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO II ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SVEITSIN PORTAALI, FINLAND
Ejerandel: 10-14.99% -
NYTTEHAVEN ApS
Ejerandel: 100% -
LULU ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S DIFKO HOLSTEBRO II
Via KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO II ApS -
K/S SVEITSIN PORTAALI, FINLAND
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SVEITSIN PORTAALI, FINLAND
Direktørposter (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2020 -
NYTTEHAVEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2005 -
LULU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2020 -
K/S DIFKO HOLSTEBRO II
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2020 -
K/S SVEITSIN PORTAALI, FINLAND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
K/S SVEITSIN PORTAALI, FINLAND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
K/S SVEITSIN PORTAALI, FINLAND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2024
Registreringsdato: 20.05.2024 -
KOMPLEMENTARSELSKABET IBISELSKAB20 ApS (Nu: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET PORVOO, FINLAND) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.02.2021
Registreringsdato: 19.02.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
05.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Direktør
23.08.2005 - Stadig aktiv
Ejer
28.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.12.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.03.2013 - 29.08.2014
Bestyrelsesmedlem
07.05.2020 - 20.05.2024
Bestyrelsesmedlem
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
29.11.2006 - 19.02.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
29.11.2006 - 19.11.2019
Bestyrelsesmedlem
08.05.2013 - 02.05.2014
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S PORVOO, FINLAND kunne offentliggøre et overskud på 7.251' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S DIFKO HOLSTEBRO II kunne offentliggøre et underskud på 4.370' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.023' DKK (K/S SVEITSIN PORTAALI, FINLAND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40' DKK (BALCHIK BEACH AND GOLF A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.832' DKK (K/S DIFKO HOLSTEBRO II).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -620' DKK (LULU ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Ole Schmidt Pedersen.